Андрей Пустоваров
Супер-Модератор
Königlich Bayerisches 1. Chevaulegers-Regiment „Kaiser Nikolaus von Rußland“
Королевский Баварский 1-й шеволежерский полк Императора Российского Николая
Сформирован - 29.6.1682
Квартировался в Нюрнберге
20 июля 1857 года царь Александр II стал полковым шефом, и тогда же полку было присвоено наименование 1-й шеволежерский полк Императора Александра II Российского.
После убийства царя Александра II 13 марта 1881 года полк был переименован в 1. Chevaulegers-Regiment „vacant Kaiser Alexander".
Когда на престол взошел царь Александр III, он стал шефом полка, который только с 5 марта 1883 года стал называться 1. Chevaulegers-Regiment „Kaiser Alexander III. von Rußland“.
С 1 сентября 1884 года он стал называться1. Chevaulegers-Regiment „vacant Kaiser Alexander III.“ .
1 ноября 1894 года царь Николай II стал последним шефом полка, который 21 ноября 1894 года был переименован в1. Chevaulegers-Regiment „Kaiser Nikolaus II. von Rußland“ .
В связи с отречением от престола царя Николая II - шефа полка - в ходе Февральской революции 1917 года в России, 17 июля 1917 года полк был переименован в „1. Chevaulegers-Regiment“ "1-й шеволежерский полк".
Королевский Баварский 1-й шеволежерский полк Императора Российского Николая
Сформирован - 29.6.1682
Квартировался в Нюрнберге
20 июля 1857 года царь Александр II стал полковым шефом, и тогда же полку было присвоено наименование 1-й шеволежерский полк Императора Александра II Российского.
После убийства царя Александра II 13 марта 1881 года полк был переименован в 1. Chevaulegers-Regiment „vacant Kaiser Alexander".
Когда на престол взошел царь Александр III, он стал шефом полка, который только с 5 марта 1883 года стал называться 1. Chevaulegers-Regiment „Kaiser Alexander III. von Rußland“.
С 1 сентября 1884 года он стал называться1. Chevaulegers-Regiment „vacant Kaiser Alexander III.“ .
1 ноября 1894 года царь Николай II стал последним шефом полка, который 21 ноября 1894 года был переименован в1. Chevaulegers-Regiment „Kaiser Nikolaus II. von Rußland“ .
В связи с отречением от престола царя Николая II - шефа полка - в ходе Февральской революции 1917 года в России, 17 июля 1917 года полк был переименован в „1. Chevaulegers-Regiment“ "1-й шеволежерский полк".