Винсент у нас много чего повидал, много разного переделал
07.04.1870 Secondelieutenant im Infanterie-Regiment Prinz Louis Ferdinand von Preußen (2. Magdeburgisches) Nr.27
1870/71 Feldzug gegen Frankreich
01.07.1872 - 31.03.1875 Bataillonsadjutant im I. Bataillon
01.04.1875 - 13.04.1877 Regimentsadjutant
14.04.1877 Beförderung zum Premierlieutenant mit Versetzung zum Grenadier-Regiment Prinz Karl von Preußen (2. Brandenburgisches) Nr.12
Kommandiert als Adjutant zur 33. Infanterie-Brigade
22.09.1877 vom Kommando enthoben worden
01.10.1877 - 01.07.1880 zur Kriegsakademie kommandiert
03.05.1881 - 01.05.1882 zur Dienstleistung bei dem großen Generalstab kommandiert.
15.03.1884 - 30.06.1884 zur Infanterie-Schießschule kommandiert.
14.10.1884 zum überzähligen Hauptmann befödert
14.03.1885 Kompaniechef
17.06.1893 dem Regiment unter Verleihung des Charakters als Major aggregiert
15.07.1893 Patent als Major
18.07.1896 Kommandeur des Brandenburgisches Jäger-Bataillon Nr.3
03.01.1897 - 13.04.1897 zur Infanterie-Schießschule kommandiert
17.02.1900 Oberstleutnant beim Stab des 3. Thüringisches Infanterie-Regiment Nr.71
22.04.1902 - 10.04.1906 Beförderung zum Oberst und Kommandeur des 6. Rheinischen Infanterie-Regiments Nr. 68 in Koblenz.
06.10.1904 - 18.10.1904 zur Infanterie-Schießschule kommandiert
10.04.1906 - 19.06.1909 Beförderung zum Generalmajor und Kommandeur der 78. Infanterie-Brigade in Brieg.
19.06.1909 - 04.02.1911 Beförderung zum Generalleutnant und Kommandeur der 36. Division.
04.02.1911 zur Disposition in Breslau gestellt, später Herichdorf bei Warmbrunn in Schlesien